Herr Rafael Cantero
Ratsmitglied
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Herr |
---|---|
Name: | Rafael Cantero |
Anschrift: | 31553 Sachsenhagen |
Anschrift: | Keine Angabe |
---|
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Gruppe CDU/WGSG Samtgemeinde Sachsenhagen | Fraktionsmitglied | 03.11.2016 | 31.10.2021 |
Gruppe CDU/WGSG Samtgemeinde Sachsenhagen | Fraktionsmitglied | 01.11.2021 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Samtgemeinderat | Ratsherr | 03.11.2011 | 31.10.2021 |
Samtgemeinderat | Ratsherr | 01.07.2023 | |
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Samtgemeinde Sachsenhagen | Vorsitzender | 03.11.2016 | 31.10.2021 |
Schulausschuss der Samtgemeinde Sachsenhagen | Ausschussmitglied | 03.11.2011 | 31.10.2021 |
Schulausschuss der Samtgemeinde Sachsenhagen | Ausschussmitglied | 01.07.2023 | |
Sozialausschuss der Samtgemeinde Sachsenhagen | Ausschussmitglied | 01.07.2023 | |
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Samtgemeinde Sachsenhagen | Bürgervertreter | 04.11.2021 | 30.06.2023 |
Ausschuss für Haushalt und Finanzen der Stadt Sachsenhagen | Bürgervertreter | 21.09.2023 |
Gremium | Vertretung von | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
Betriebsausschuss Abwasserbeseitigung Samtgemeinde Sachsenhagen | Frau Eva Maria Rodewald | 1. pers. Vertreter | 03.11.2016 | 31.05.2021 |
Feuerwehrausschuss der Samtgemeinde Sachsenhagen | Herr Uwe Brinkmann | 1. pers. Vertreter | 01.07.2023 | |
Sozial-, Jugend- und Sportausschuss der Samtgemeinde Sachsenhagen | Frau Birgit Diedrich | 1. pers. Vertreter | 03.11.2016 | 14.02.2018 |
Sozialausschuss der Samtgemeinde Sachsenhagen | Frau Birgit Diedrich | 1. pers. Vertreter | 15.02.2018 | 31.10.2021 |